海通证券股份有限公司甘肃分公司成立于2009年7月,主要负责甘肃、青海地区证券营业部的管理以及经营证券金融业务。甘肃分公司下设“综合管理部”、“财务管理部”、“业务管理部”、“财富管理部”、“融资业务部”和“业务处理中心”,统一管理甘肃、青海辖区内的兰州西津西路证券营业部、兰州武都路证券营业部、兰州东岗东路证券营业部、兰州通达街证券营业部、兰州天水路证券营业部、嘉峪关新华中路证券营业部、金昌长春路证券营业部、武威祁连大道证券营业部、庆阳西大街证券营业部、天水新华路证券营业部、成县东滨河中路证券营业部和西宁文景街证券营业部等十二家分支机构。
甘肃分公司及所属营业部实现了先进的集中管理模式,即行政集中、财务集中、交易集中、业务处理集中、风控集中、账户集中和清算集中。业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;证券承销与保荐。
甘肃分公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“稳健乃至保守”的风控品牌,经过近十年的努力在辖区树立了良好的品牌形象,取得了显著的经济效益和社会效益。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴慧 | 女 | 2023-04-17 | 业务推进岗 | 2023-04-17 | 硕士研究生 | 一般证券业务 | S0850123040073 | ||
2 | 陈洪文 | 男 | 1996-08-01 | 业务推进岗 | 2022-04-11 | 大专 | 一般从业资格 | S0850107092113 | ||
3 | 杨瑞铭 | 女 | 2009-09-01 | 业务处理岗 | 2021-09-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0850110013700 | ||
4 | 杨艳 | 女 | 1994-12-01 | 业务处理岗 | 2021-01-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092105 | T046998 | |
5 | 李俊洁 | 女 | 2014-08-15 | 两融管理岗 | 2021-07-15 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850621050011 | ||
6 | 袁昊 | 男 | 2009-11-12 | 业务处理岗 | 2019-03-14 | 大专 | 一般证券业务 | S0850110013731 | ||
7 | 郭昌淑 | 女 | 2018-02-08 | 业务处理岗2018.02 | 2018-02-28 | 硕士 | 一般证券业务 | S0850118030020 | ||
8 | 贾琪威 | 女 | 2000-11-16 | 业务处理岗 | 2018-01-18 | 大专 | 一般证券业务 | S0850109053375 | ||
9 | 刘峰 | 男 | 1997-05-15 | 业务处理岗 | 2018-01-18 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611070040 | ||
10 | 柴宗健 | 男 | 2010-08-12 | 业务处理岗 | 2017-10-18 | 本科 | 一般证券业务 | S0850111120024 | ||
11 | 郭楠 | 女 | 2007-07-12 | 业务处理岗 | 2017-10-19 | 本科 | 一般证券业务 | S0850110013669 | ||
12 | 关小娟 | 女 | 1996-10-10 | 账户管理岗2017.10 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092346 | T046994 | |
13 | 张静 | 女 | 2000-08-09 | 账户管理岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092116 | ||
14 | 方相茗 | 男 | 2017-04-13 | 财务会计岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850117050051 | ||
15 | 承薇 | 女 | 1994-12-15 | 财务会计岗2017.10 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107102390 | ||
16 | 林芳 | 女 | 1994-11-17 | 财务会计岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092296 | ||
17 | 李晓燕 | 女 | 2000-09-09 | 财务会计岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107102379 | ||
18 | 虎梅 | 女 | 1993-08-13 | 资金管理岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850109063436 | ||
19 | 刘春阳 | 男 | 2017-06-28 | 行政管理岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850117080030 | T541425 | |
20 | 陈俐延 | 女 | 2003-06-06 | 党群纪检岗 | 2017-10-07 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611010035 | T050839 | |
21 | 刘莉 | 女 | 2000-04-06 | 人事培训岗 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092295 | ||
22 | 何芳 | 女 | 1994-11-10 | 综合管理部副经理 | 2017-10-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092333 | T183906 | |
23 | 吴培卿 | 女 | 1994-11-10 | 业务推进岗 | 2017-10-12 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611020034 | T080217 | |
24 | 马超杰 | 男 | 2016-01-06 | 渠道管理岗 | 2018-05-28 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850619030003 | T035792 | |
25 | 宋翔龙 | 男 | 2000-03-09 | 业务推进岗2021.05 | 2019-04-12 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611020093 | ||
26 | 田喆 | 男 | 2003-07-10 | 投行承揽岗2017.10 | 2017-10-10 | 硕士 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611030041 | T050010 | |
27 | 艾龙 | 男 | 2000-07-06 | 业务推进岗 | 2021-05-06 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611110010 | T013511 | |
28 | 李元平 | 男 | 2000-06-07 | 业务处理中心经理助理 | 2017-11-10 | 硕士 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850612020009 | T226114 | |
29 | 张晓宇 | 男 | 1997-06-06 | 财务管理部经理助理 | 2017-12-08 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092294 | ||
30 | 郭燕霏 | 男 | 2000-06-06 | 融资业务部副经理2019.05 | 2019-05-28 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850611030102 | T040622 | |
31 | 袁嘉悌 | 女 | 2000-04-05 | 业务管理部经理 | 2021-03-28 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850615080004 | T038511 | |
32 | 周绍东 | 男 | 1995-11-01 | 财富管理部经理助理 | 2019-05-28 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850618070011 | ||
33 | 祝唯东 | 男 | 1993-11-11 | 综合管理部经理 | 2017-10-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0850107092117 | ||
34 | 杨俊峰 | 男 | 1994-09-08 | 总经理助理 | 2020-07-10 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0850612060009 | T052812 | |
35 | 张晓英 | 女 | 1996-01-02 | 总经理助理 | 2017-10-09 | 本科 | 一般证券业务 | S0850108062900 | T063006 | |
36 | 韩钢 | 男 | 1997-04-07 | 总经理 | 2020-03-02 | 硕士 | 一般证券业务 | S0850107092332 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|