华龙证券兰州民主东路证券营业部秉承“客户至上,诚信为本,规范经营,服务创新”的宗旨,打造有温度的金融服务,将“客户满意”作为终极服务目标,用高品质、专业化的服务诠释金融企业的初心。
营业部位于兰州市城关区民主东路294号,地理位置优越、交通十分便利,交易系统便捷,委托方式灵活,能够为投资者提供舒适、快捷的金融服务环境。
营业部内设财富业务部和运营管理部。以证券经纪业务服务为基础,在充分了解投资者需求及风险承受能力的基础上,凭借诚信、务实、高效、敬业的团队精神和专业化的优势,向投资者提供多元化的投资产品和专业的投资服务。全新的理财观念,专业的理财指导,交互式的咨询服务,人性化的管理模式,为投资者量身定制个性化理财方案,在控制投资风险的同时,优化资产配置。
未来,兰州民主东路证券营业部将继续秉持“高效务实、亲民敬业、团结协作、稳健睿智”的作风,合规、诚信、专业的为广大投资者提供全面的综合金融服务。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王涤菲 | 女 | 1996-12-01 | 总经理 | 2023-03-25 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230622010007 | T163556 | F03105623 |
2 | 连培龙 | 男 | 2012-12-28 | 财富业务岗 | 2021-02-01 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230617060008 | T190880 | F3013919 |
3 | 满敬瑜 | 男 | 2001-05-18 | 财富业务岗 | 2021-02-01 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230611020008 | 无 | |
4 | 张德敏 | 男 | 2005-01-30 | 总经理助理 | 2021-02-01 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230611020021 | T000000 | |
5 | 张园媛 | 女 | 2021-05-19 | 经办岗 | 2023-07-03 | 本科 | 一般证券业务 | S0230121060003 | 无 | |
6 | 张蓉蓉 | 女 | 2015-09-30 | 财富业务岗 | 2020-06-30 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230622020007 | 无 | |
7 | 胡浩 | 男 | 2019-07-01 | 综合岗 | 2019-07-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0230119070035 | 无 | |
8 | 蒋瑞杰 | 男 | 2015-11-10 | 财富业务岗 | 2018-04-02 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230622020005 | 无 | |
9 | 赵莉 | 女 | 2017-06-01 | 财富业务岗 | 2023-06-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230117080001 | 无 | |
10 | 王伟 | 男 | 2012-12-01 | 风控监理 | 2023-07-06 | 本科 | 一般证券业务 | S0230113110013 | 无 | |
11 | 张喜荣 | 女 | 2010-03-01 | 财富业务岗 | 2016-09-01 | 本科 | 证券投资咨询 | S0230622030002 | 无 | |
12 | 陆进 | 男 | 2001-05-18 | 总经理助理 | 2017-03-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230105070501 | 无 | |
13 | 马慕冰 | 男 | 2007-09-01 | 财富业务总监 | 2023-06-30 | 本科 | 一般证券业务 | S0230110040006 | 无 | |
14 | 李洋 | 男 | 2009-07-01 | 财富业务岗 | 2012-10-08 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230615110009 | 无 | |
15 | 蒲小娟 | 女 | 2012-06-01 | 财富业务岗 | 2012-06-04 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230615110006 | 无 | |
16 | 陈昱 | 男 | 2007-10-01 | 财富业务管理岗 | 2012-07-17 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230611080003 | 无 | |
17 | 张永梅 | 女 | 2006-07-01 | 财富业务总监 | 2020-05-11 | 研究生 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230610120016 | T049172 | F0294883 |
18 | 李婷 | 女 | 2011-04-01 | 财富业务岗 | 2020-04-15 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230615110007 | T188874 | F0294880 |
19 | 姚伟 | 男 | 2006-07-01 | 副总经理 | 2017-03-15 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230610120015 | T052872 | F0295090 |
20 | 韩秀英 | 女 | 2001-01-05 | 财务经理岗 | 2008-07-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0230103100182 | 无 | |
21 | 邸富民 | 男 | 1993-08-02 | 运营管理总监 | 2014-02-15 | 大专 | 一般证券业务 | S0230103100184 | 无 | |
22 | 达小钰 | 男 | 2015-10-01 | 财富业务岗 | 2015-11-02 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230622020006 | 无 | |
23 | 孟康 | 男 | 2015-11-01 | 财富业务总监 | 2020-05-11 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0230622010001 | 无 | |
24 | 崔钧博 | 男 | 2015-01-01 | 信息技术管理岗 | 2022-02-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0230115070013 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|