中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日,是经中国证监 会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京, 注册资本 77.57 亿元,在全国 30 个省、自治区和直辖市设有 313 家证券分支机构,并设有中信建投期货有限公司、中信 建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公 司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等 5 家全资子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者 提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉,自 2010 年起连续 12 年被中国证监会评为目前行业最高级别的 A 类 AA级证券公司。
经相关监管部门批准,中信建投证券甘肃分公司的主要业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕宇 | 男 | 2023-08-22 | 营业部账户营销岗C | 2023-08-22 | 本科 | 一般证券业务 | S1440123080099 | 无 | 无 |
2 | 李鑫 | 男 | 2023-08-22 | 营业部理财规划师 | 2023-08-22 | 本科 | 一般证券业务 | S1440123080101 | 无 | 无 |
3 | 黑天乐 | 男 | 2023-08-01 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1440123080003 | 无 | 无 |
4 | 牛文敏 | 女 | 2023-08-01 | 营业部理财规划师(营销) | 2023-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1440123080005 | 无 | 无 |
5 | 张少峰 | 男 | 2017-10-05 | 营业部理财规划师(营销) | 2023-06-20 | 本科 | 一般证券业务 | S1440123060061 | 无 | 无 |
6 | 崔晶晶 | 女 | 2023-05-04 | 营业部销售主管 | 2023-05-04 | 硕士 | 一般证券业务 | S1440123050004 | 无 | 无 |
7 | 王昶元 | 男 | 2022-12-05 | 营业部账户营销岗C | 2022-12-05 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122120006 | 无 | 无 |
8 | 张勉 | 男 | 2022-11-28 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-11-28 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122110098 | 无 | 无 |
9 | 雷玲玲 | 男 | 2022-09-29 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-09-29 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122100005 | 无 | 无 |
10 | 柴婷 | 女 | 2022-09-29 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-09-29 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122100004 | 无 | 无 |
11 | 慕鸿志 | 男 | 2022-09-29 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-09-29 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122100015 | 无 | 无 |
12 | 王佳颖 | 女 | 2022-07-28 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-08-01 | 硕士 | 一般证券业务 | S1440122080412 | 无 | 无 |
13 | 曹小娟 | 女 | 2022-07-28 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122080002 | 无 | 无 |
14 | 赵儒亮 | 男 | 2022-07-28 | 营业部理财规划师(营销) | 2022-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122080009 | 无 | 无 |
15 | 郑倩倩 | 女 | 2022-01-29 | 营业部运营管理岗(账户) | 2022-05-17 | 本科 | 一般证券业务 | S1440122050076 | 无 | 无 |
16 | 罗晓宇 | 男 | 2011-12-01 | 营业部理财规划师(营销) | 2021-10-23 | 本科 | 一般证券业务 | S1440121100092 | 无 | 无 |
17 | 陈丽花 | 女 | 2016-09-01 | 营业部合规管理员 | 2021-10-14 | 本科 | 一般证券业务 | S1440121100063 | T327030 | 无 |
18 | 张小婷 | 女 | 2021-08-02 | 营业部账户营销岗C | 2021-08-05 | 本科 | 一般证券业务 | S1440121080048 | 无 | 无 |
19 | 杨启军 | 男 | 2021-07-01 | 营业部理财规划师(营销) | 2021-07-01 | 硕士 | 一般证券业务 | S1440121070008 | 无 | 无 |
20 | 陈小燕 | 女 | 2021-07-02 | 营业部理财规划师(营销) | 2021-07-02 | 本科 | 一般证券业务 | S1440121070052 | 无 | 无 |
21 | 任磊 | 男 | 2020-10-14 | 营业部理财规划师(营销) | 2021-10-14 | 本科 | 一般证券业务 | S1440120100022 | 无 | 无 |
22 | 张立新 | 女 | 2020-09-08 | 营业部理财规划师(营销) | 2020-09-08 | 本科 | 一般证券业务 | S1440120070127 | 无 | 无 |
23 | 李超 | 男 | 2020-09-08 | 营业部理财规划师(营销) | 2020-09-08 | 本科 | 一般证券业务 | S1440120020015 | 无 | 无 |
24 | 徐海丽 | 女 | 2019-12-25 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-12-25 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S1440622050002 | F03098508 | F03098508 |
25 | 杨雪娟 | 女 | 2019-07-23 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-07-23 | 本科 | 一般证券业务 | S1440119070142 | 无 | 无 |
26 | 孙婧婧 | 女 | 2019-07-21 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-07-21 | 本科 | 一般证券业务 | S1440119070099 | 无 | 无 |
27 | 张巧丽 | 女 | 2019-06-27 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-06-27 | 本科 | 一般证券业务 | S1440119070050 | 无 | 无 |
28 | 南新苹 | 女 | 2019-06-26 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-06-26 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S1440621090001 | 无 | 无 |
29 | 刘晓莉 | 女 | 2019-05-31 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-05-31 | 本科 | 一般证券业务 | S1440119060034 | 无 | 无 |
30 | 曾力 | 女 | 1996-09-16 | 营业部理财规划师(营销) | 2019-03-08 | 本科 | 一般证券业务 | S1440119050037 | 无 | 无 |
31 | 魏文君 | 女 | 2014-08-01 | 营业部理财规划师(营销) | 2014-07-11 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1440620120080 | 无 | 无 |
32 | 瞿建萍 | 女 | 1997-01-01 | 分公司总经理 | 1997-03-10 | 本科 | 一般证券业务 | S1440106100717 | 无 | 无 |
33 | 苏佳佳 | 女 | 2014-03-01 | 营业部理财规划师(客服) | 2013-09-12 | 本科 | 一般证券业务 | S1440113120035 | 无 | 无 |
34 | 田妍 | 女 | 1998-02-01 | 营业部合规管理员 | 1998-02-01 | 本科 | 证券投资咨询 | S1440113010086 | 无 | 无 |
35 | 丁燕燕 | 女 | 2012-07-12 | 营业部运营管理岗(复核) | 2012-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S1440617030016 | F3002225 | F3002225 |
36 | 何靖善 | 男 | 1997-01-01 | 营业部电脑主管 | 1997-01-01 | 本科 | 一般证券业务 | s1440106100780 | 无 | 无 |
37 | 田艳鸿 | 男 | 1998-11-01 | 分公司党务专员 | 1998-11-01 | 本科 | 一般证券业务 | s1440106100716 | 无 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|