英大证券有限责任公司成立于1996年,前身蔚深证券有限责任公司,总部位于深圳市,是一家全国性的综合证券经营机构,公司构建了面向全国的综合性金融理财服务平台,目前在全国范围内设有33家分支机构,并控股英大期货有限公司。
英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部成立于1997年7月 ,营业部自成立以来,坚持打造证券服务品牌,在业内获得了良好市场口碑。英大证券兰州营业部位于兰州市城关区庆阳路219号金运大厦6层。营业部交通便利、地段繁华,位置得天独厚,可以为广大客户提供证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资咨询、证券投资基金销售、融资融券、期货中间介绍、代销金融产品以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等全方位多样化的证券服务。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张斐 | 男 | 2011-07-01 | 营业部负责人 | 0000-00-00 | 硕士 | 证券从业资格证书 | S0990117040004 | 无 | 无 |
2 | 张惠玲 | 女 | 2000-04-01 | 专职合规管理人员 | 本科 | 一般证券业务 | S0990100010132 | T027046 | ||
3 | 冯亚平 | 女 | 1999-04-01 | 交易部柜台主管 | 1999-04-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0990117100003 | T027003 | F0280371 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马永花 | 女 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 本科 | S0990423020006 |
2 | 任昶霖 | 男 | 2022-08-20 | 0000-00-00 | 中专 | S0990422080008 |
3 | 杨博 | 男 | 2015-09-10 | 2022-05-30 | 本科 | S0990422050018 |
4 | 徐睿 | 女 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 本科 | S0990422050017 |
5 | 虎云飞 | 男 | 2017-10-08 | 2022-05-09 | 本科 | S0990422050004 |
6 | 郝尧 | 男 | 2022-01-24 | 0000-00-00 | 本科 | S0990422010007 |
7 | 陈晓斌 | 男 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 大专 | S0990421120009 |
8 | 胡誉捷 | 男 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 大专 | S0990421080006 |
9 | 左晋远 | 男 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 本科 | S0990421070003 |
10 | 王锡江 | 男 | 2018-02-01 | 2021-06-08 | 大专 | S0990421060002 |
11 | 王炎 | 男 | 2016-04-30 | 2021-04-15 | 高中 | S0990421040003 |
12 | 宋金波 | 男 | 2011-11-03 | 2021-03-15 | 本科 | S0990421030008 |
13 | 白万霞 | 女 | 2016-11-03 | 2019-03-26 | 本科 | S0990419040009 |
14 | 李丽 | 女 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 大专 | S0990418070007 |
15 | 王保兵 | 男 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 本科 | S0990416080019 |
16 | 赵刚 | 男 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 大专 | S0990413030011 |
17 | 龚娟 | 女 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 大专 | S0990413030009 |
18 | 刘艳 | 女 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 高中 | S0990413030016 |
19 | 梁丽丽 | 女 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 大专 | S0990413030015 |
20 | 刘兵 | 男 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 大专 | S0990413030021 |
21 | 杨天增 | 男 | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 本科 | S0990411080022 |
22 | 魏海红 | 女 | 2002-12-01 | 2002-12-01 | 大专 | S0990411080046 |
23 | 马义龙 | 男 | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 本科 | S0990413030020 |
24 | 贺江 | 男 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 大专 | S0990413030017 |
25 | 陈珺 | 女 | 2001-12-01 | 2001-12-01 | 大专 | S0990411080017 |
26 | 王斌 | 男 | 2004-08-01 | 2004-08-01 | 本科 | S0990411080045 |
27 | 石英梅 | 女 | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 大专 | S0990413030013 |
28 | 寇晓娟 | 女 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 本科 | S0990416110018 |
29 | 王晓伟 | 女 | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 大专 | S0990413030019 |
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|