中国银河证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部于1998年8月6日正式营业,现址位于兰州市黄金地段城关区东岗西路621号长业金座3层,营业部拥有全新舒适的交易环境和完善的交易系统,提供股票、基金、ETF套利交易、期权交易和债券回购业务等各品种交易通道服务和个性化、专业化增值服务;营业部为投资者提供电话委托、网上交易、手机交易等多种交易方式,保证了交易通道的畅通、高效、快捷,是个人和机构投资者从事证券投资的理想选择。中国银河证券秉承股东优先、客户至上、员工为本的经营理念,以先进的技术条件、优秀的专业人才和诚信务实的精神,致力于为客户提供丰富的金融产品、优质的理财服务。
营业部交通便利,地理位置优越,靠近地铁站、民航大巴车站。公交可到达线路为:1路、75路、81路、82路、109路、115路、116路、17路、130路、138路。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张晖 | 女 | 2023-09-19 | 客户经理 | 2023-09-19 | 本科 | 证券从业执业资格 | S0130123090119 | 无 | 无 |
2 | 张晴 | 女 | 2023-09-01 | 客户经理 | 2023-09-01 | 本科 | 证券从业执业资格 | S0130123090007 | 无 | 无 |
3 | 马凯 | 男 | 2015-07-12 | 客户经理 | 2023-05-17 | 本科 | 证券投资顾问执业资格 | S0130623070051 | T286875 | F03115382 |
4 | 赵瑞雪 | 女 | 2022-02-09 | 客户经理 | 2022-12-05 | 本科 | 证券从业执业资格 | S0130122120051 | 无 | |
5 | 王绪波 | 男 | 2022-03-12 | 行政管理岗 | 2022-03-28 | 本科 | 证券从业执业资格 | S0130122040005 | 无 | 无 |
6 | 郝强 | 男 | 2005-01-03 | 财富管理部总监 | 本科 | 证券投资顾问资格 | S0130615100009 | |||
7 | 张宇晨 | 女 | 2019-08-12 | 市场营销部部门负责人 | 2020-10-21 | 本科 | 一般证券业务 | S0130621090026 | T231235 | F3079244 |
8 | 张泽忠 | 男 | 2020-07-07 | 市场营销部 客户经理 | 2020-07-07 | 本科 | 证券投资顾问执业资格 | S0130622080040 | 无 | |
9 | 司金翠 | 女 | 2020-06-29 | 综合管理部 柜台业务岗 | 本科 | 一般证券业务 | S0130120070058 | |||
10 | 史海荣 | 女 | 2019-04-30 | 市场营销部 团队管理岗 | 2022-04-27 | 本科 | 证券投资顾问资格 | S0130621060022 | 无 | |
11 | 王凯 | 男 | 2018-08-10 | 市场营销部 客户经理 | 本科 | 一般证券业务 | S0130619030053 | |||
12 | 赵龑 | 男 | 1996-11-01 | 营业部总经理 | 本科 | 一般证券业务 | S0130619090012 | |||
13 | 赵月 | 女 | 2015-05-23 | 财富管理部 理财顾问 | 本科 | 证券投资顾问 | S0130617100039 | 无 | ||
14 | 王燕楠 | 女 | 2015-08-24 | 市场营销部 理财顾问 | 2022-04-27 | 本科 | 证券投资顾问资格 | S0130621070017 | 无 | |
15 | 周慧 | 女 | 2015-01-08 | 财富管理部 理财顾问 | 本科 | 证券投资顾问资格 | S0130620080053 | |||
16 | 李福娟 | 女 | 2010-04-01 | 财富管理部 理财顾问 | 本科 | 证券投资顾问 | S0130619080041 | 无 | ||
17 | 王靖荣 | 女 | 2008-10-01 | 财富管理部 理财顾问 | 2019-09-06 | 本科 | 证券投资顾问 | S0130617050059 | T046988 | F3062891 |
18 | 车璿卿 | 女 | 2010-07-01 | 市场营销部 渠道管理岗 | 2018-08-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0130618120032 | T619184 | F03119443 |
19 | 张丽娟 | 女 | 2014-06-01 | 财富管理部 理财顾问 | 本科 | 证券投资顾问 | S0130617050049 | 无 | ||
20 | 冯 柯 | 女 | 2010-06-01 | 综合管理部行政管理岗 | 本科 | 一般证券业务 | S0130114090130 | 无 | ||
21 | 刘淑霞 | 女 | 2003-02-01 | 财富管理部 理财顾问 | 本科 | 一般证券业务 | S0130109023986 | 无 | ||
22 | 寇 军 | 女 | 1998-09-01 | 合规经理 | 本科 | 一般证券业务 | S0130100010073 | 无 | ||
23 | 何 俊 | 男 | 2004-08-01 | 财富管理部 理财顾问 | 2005-01-04 | 本科 | 证券投资顾问资格 | S0130620080027 | 无 | |
24 | 高 燚 | 男 | 2000-03-01 | 综合管理部部门负责人 | 2000-03-01 | 研究生 | 一般证券业务 | S0130100012379 | T116831 | F3071857 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王东平 | 男 | 2004-09-01 | 2010-11-01 | 本科 | S0130410110028 |
2 | 倪玉琴 | 女 | 2007-11-01 | 2010-11-01 | 高中 | S0130410110042 |
3 | 刘绪江 | 男 | 2007-03-01 | 2010-11-01 | 高中 | S0130410110038 |
4 | 李玲霞 | 女 | 2007-11-01 | 2010-11-01 | 高中 | S0130410110039 |
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|