申万宏源集团是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司,与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月合并重组而成,是中投公司直管、中央汇金公司控股,并先后于2015年1月和2019年4月在深圳交易所、香港联交所挂牌上市,是一家A+H上市公司。
申万宏源证券作为集团公司全资子公司,是目前国内综合实力领先的大型证券公司,注册资本535亿元,资产规模、业务能力和盈利水平稳居行业第一梯队,营业网点数量领先,在境内拥有40余家区域分公司、300余家营业部,覆盖全国29个省级行政区域,国际业务遍及香港以及美国、日本、韩国、新加坡等海外地区,现有员工1万余人,已逐步成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。
申万宏源利用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构优势,打造综合金融服务闭环,持续构建“以证券业务为核心,以高质量发展为主题,以稳中求进为主基调,以投资+投行为特色,金融科技赋能的一流综合金融服务商”。
甘肃分公司隶属于申万宏源证券有限公司的全资子公司申万宏源西部证券有限公司,业务范围包含证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等。甘肃分公司是副会长单位,长期以来遵循“诚信、专业、周到”的服务宗旨,赢得了投资者的好评,并连续多次被评为“优秀证券营业部”、“先进证券营业部”等,被共青团兰州市城关区委员会评为“青年文明号”单位。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何正 | 男 | 2023-07-20 | 财富管理岗 | 2023-09-28 | 硕士 | 一般证券业务 | S1180123090004 | 无 | |
2 | 阿依巧勒潘·库尔曼江 | 女 | 2022-12-30 | 财富管理 | 2023-07-06 | 本科 | 一般证券业务 | S1180123070002 | 无 | |
3 | 张亚妮 | 女 | 2021-08-02 | 营销人员 | 2021-08-02 | 本科 | 一般证券业务 | S1180121080001 | 无 | |
4 | 季雯雯 | 女 | 2020-08-17 | 出纳 | 2020-08-17 | 本科 | 一般证券业务 | S1180120080002 | 无 | |
5 | 贾雪琦 | 男 | 2014-05-17 | 业务经理 | 2020-02-25 | 本科 | 证券投资咨询业务 | S1180620040017 | 无 | |
6 | 杨文霞 | 女 | 2011-08-08 | 柜员 | 2011-08-08 | 本科 | 一般证券业务 | S1180122100003 | T144856 | F3018420 |
7 | 火召前 | 男 | 2008-11-12 | 财富管理 | 2008-11-12 | 硕士 | 证券投资咨询业务 | S0900611020223 | T074949 | |
8 | 郭倩 | 女 | 2007-12-13 | 财富管理 | 2007-12-13 | 本科 | 一般证券业务 | S0900107122509 | 无 | |
9 | 赵阳 | 女 | 1997-08-01 | 合规风控 | 1997-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0900100011903 | T074981 | |
10 | 白洁 | 女 | 1994-08-01 | 财务主管 | 1994-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0900100011901 | T063005 | |
11 | 段春虎 | 男 | 2001-06-01 | 运营管理 | 2001-06-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0900100011904 | T040623 | |
12 | 颜东 | 男 | 2001-06-01 | 财富管理 | 2004-05-08 | 本科 | 证券投资咨询业务 | S0900611020112 | T045978 | F3058512 |
13 | 颜宗禄 | 男 | 1997-03-01 | 总经理助理 | 1997-03-01 | 本科 | 证券投资咨询业务 | S0900610120087 | T040621 | |
14 | 张海群 | 男 | 1994-01-01 | 总经理 | 1994-01-01 | 本科 | 证券投资咨询业务 | S0900611020168 | T073462 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马 勇 | 男 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 大专 | S0900412042381 |
2 | 任斌吉 | 男 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 大专 | S0900412120163 |
3 | 徐燕霞 | 女 | 2003-01-01 | 2009-06-01 | 本科 | S0900412120165 |
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|