国信证券股份有限公司甘肃分公司(前身为国信证券股份有限公司兰州北滨河路营业部)于2010年6月正式落户于兰州。自成立以来,我部借助国信证券领先的证券交易系统、完善的客户服务体系,依托国信证券经济研究所强大的研发力量,不断开拓创新,为广大投资者提供优质的高附加值的证券投资服务,全力打造甘肃地区精品营业部。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡仕鑫 | 男 | 2022-03-01 | 综合理财部 | 2023-08-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123080087 | 无 | 无 |
2 | 王志鑫 | 男 | 2017-09-24 | 综合理财部 | 2023-08-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123080086 | 无 | 无 |
3 | 丁泓月 | 女 | 2023-07-12 | 综合理财部 | 2023-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123070287 | 无 | 无 |
4 | 马文轩 | 女 | 2023-07-12 | 综合理财部 | 2023-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123070284 | 无 | 无 |
5 | 张潇桐 | 女 | 2023-07-12 | 综合理财部 | 2023-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123070220 | 无 | 无 |
6 | 丁学云 | 男 | 2023-07-10 | 综合理财部 | 2023-07-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123070224 | 无 | 无 |
7 | 颜维云 | 女 | 2023-07-10 | 综合理财部 | 2023-07-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123070179 | 无 | 无 |
8 | 何健 | 男 | 2023-05-22 | 综合理财部 | 2023-05-22 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123050206 | 无 | 无 |
9 | 王佳琪 | 女 | 2023-05-04 | 综合理财部 | 2023-05-04 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123050053 | T577222 | F03113720 |
10 | 张宇遨 | 男 | 2015-08-07 | 综合理财部 | 2023-04-24 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0980623050021 | 无 | 无 |
11 | 李小龙 | 男 | 2014-12-02 | 综合理财部 | 2023-04-17 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0980623050022 | 无 | 无 |
12 | 胡亚莉 | 女 | 2023-04-18 | 综合理财部 | 2023-04-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123040190 | T330757 | F03113286 |
13 | 柴乐 | 女 | 2023-04-18 | 综合理财部 | 2023-04-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123040191 | 无 | 无 |
14 | 李瑶 | 女 | 2023-02-27 | 综合理财部 | 2023-02-27 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123030027 | 无 | 无 |
15 | 赵丽蓉 | 女 | 2023-02-27 | 综合理财部 | 2023-02-27 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123030087 | 无 | 无 |
16 | 温宗凯 | 男 | 2023-02-22 | 综合理财部 | 2023-02-22 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123030004 | T556546 | F03112176 |
17 | 冼卫祥 | 男 | 2019-07-29 | 综合理财部 | 2023-02-07 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123020046 | 无 | 无 |
18 | 杨洋 | 女 | 2023-02-03 | 综合理财部 | 2023-02-03 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123020017 | 无 | 无 |
19 | 刘凯 | 男 | 2020-08-31 | 综合理财部 | 2022-09-05 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122090082 | 无 | 无 |
20 | 岳政寰 | 男 | 2022-08-22 | 综合理财部 | 2022-08-22 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122080368 | 无 | 无 |
21 | 邹晓艳 | 女 | 2022-08-15 | 综合理财部 | 2022-08-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122080262 | 无 | 无 |
22 | 苗林丹 | 男 | 2010-12-23 | 财务部经理 | 2010-03-05 | 本科 | 一般证券业务 | S0980110120483 | 无 | 无 |
23 | 张文博 | 男 | 2022-06-07 | 机构业务部 | 2022-06-07 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122060060 | 无 | 无 |
24 | 刘慧君 | 女 | 2017-04-30 | 综合理财部 | 2022-05-18 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122050124 | 无 | 无 |
25 | 华银春 | 女 | 2021-06-30 | 运行服务部 | 2022-04-18 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122040270 | T621339 | F03115113 |
26 | 刘晓婷 | 女 | 2018-04-21 | 综合理财部 | 2022-03-16 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122030351 | 无 | 无 |
27 | 韩溆 | 女 | 2022-03-10 | 综合理财部 | 2022-03-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122030242 | 无 | 无 |
28 | 张苗 | 女 | 2022-03-09 | 综合理财部 | 2022-03-09 | 本科 | 一般证券业务 | S0980122030240 | 无 | 无 |
29 | 高佩佩 | 女 | 2021-11-29 | 综合理财部 | 2021-11-29 | 本科 | 一般证券业务 | S0980121120030 | 无 | 无 |
30 | 王静静 | 女 | 2021-10-26 | 综合理财部 | 2021-10-26 | 本科 | 一般证券业务 | S0980121110035 | T297876 | F03091406 |
31 | 王娟 | 女 | 2021-10-20 | 综合理财部 | 2021-10-20 | 本科 | 一般证券业务 | S0980121110036 | 无 | 无 |
32 | 臧轩 | 男 | 2015-09-28 | 综合理财部 | 2021-08-02 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0980623070020 | 无 | 无 |
33 | 李馨雅 | 女 | 2020-07-13 | 运行服务部 | 2021-03-16 | 本科 | 一般证券业务 | S0980121030192 | T537652 | F3084573 |
34 | 俞瑶 | 女 | 2020-12-15 | 综合理财部 | 2020-12-15 | 本科 | 一般证券业务 | S0980121010019 | 无 | 无 |
35 | 冯予南 | 女 | 2020-09-07 | 综合理财部 | 2020-09-07 | 硕士 | 一般证券业务 | S0980120090287 | 无 | 无 |
36 | 崔苗苗 | 女 | 2020-09-09 | 综合理财部 | 2020-09-09 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980120090443 | 无 | 无 |
37 | 马玺英 | 女 | 2010-07-01 | 人事岗兼行政 | 2020-08-25 | 本科 | 一般证券业务 | S0980120090318 | 无 | 无 |
38 | 贺小明 | 男 | 2016-11-21 | 业务管理部副总经理兼渠道经理 | 2019-09-05 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620110073 | 无 | 无 |
39 | 和东东 | 男 | 2019-05-27 | 综合理财部 | 2019-05-27 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0980623070036 | 无 | 无 |
40 | 常志琳 | 男 | 2019-03-11 | 综合理财部 | 2019-03-11 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980621040026 | T526634 | F3065352 |
41 | 朱建彤 | 男 | 2018-01-10 | 综合理财三部副总经理(主持工作) | 2019-01-21 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620110076 | T619215 | F03115116 |
42 | 杨丽娟 | 女 | 2018-07-01 | 综合理财部 | 2018-07-01 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0980620110077 | 无 | 无 |
43 | 黄海艳 | 女 | 2017-07-03 | 财富管理部 | 2017-07-03 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620020036 | T532865 | F3065358 |
44 | 李芳 | 女 | 2017-07-03 | 综合理财部 | 2017-07-03 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620030002 | T532959 | F3065357 |
45 | 张晓钰 | 女 | 2016-11-08 | 运行服务部 | 2016-11-08 | 本科 | 一般证券业务 | S0980116120036 | 无 | 无 |
46 | 王姣 | 女 | 2014-07-01 | 运行服务部柜台主管 | 2014-07-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0980114080162 | T311834 | F3061764 |
47 | 张慧惠 | 女 | 2014-07-07 | 财务部出纳兼办公室 | 2014-07-07 | 本科 | 一般证券业务 | S0980123030134 | 无 | 无 |
48 | 贺阿会 | 女 | 2014-07-01 | 财富管理部副总经理(主持工作) | 2014-07-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980618090008 | T580949 | F03088908 |
49 | 王艳 | 女 | 2013-12-27 | 财富管理部 | 2013-12-27 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980618090031 | T244133 | F3065535 |
50 | 崔志娜 | 女 | 2013-10-21 | 业务管理部 | 2013-10-21 | 本科 | 一般证券业务 | S0980113120020 | T526634 | F3061527 |
51 | 杨璐璐 | 女 | 2013-12-16 | 财富管理部 | 2013-12-16 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620060014 | 无 | 无 |
52 | 童 良 | 男 | 2009-03-01 | 综合理财一部总经理 | 2012-03-05 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980620060037 | 无 | 无 |
53 | 陈兔明 | 男 | 2010-11-01 | 副总经理(主持工作) | 2010-11-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0980614050002 | T580933 | F03088486 |
54 | 王 宏 | 女 | 2010-04-06 | 财务部会计兼办公室主管 | 2010-04-06 | 本科 | 一般证券业务 | S0980111030306 | 无 | 无 |
55 | 陈浩 | 男 | 2011-01-01 | 信息技术部总经理 | 2011-01-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0980111010573 | T102042 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|