兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海证券交易所首次公开发行股票并上市(601377.SH)。公司注册地为福建省福州市,主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司等。
兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有246个分支机构,其中分公司97家、证券营业部149家,控股兴证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司、兴证风险管理有限公司;全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市(6058.HK),是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。
截止到2021年一季度末,集团总资产1940亿元,净资产超过420亿元,境内外员工超过9100人,公司综合实力和核心业务位居行业前列,已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、风险管理、境外业务等专业领域的证券金融控股集团。
兴业证券股份有限公司甘肃分公司成立于2018年9月,现为兴业证券设立一级分公司,分公司自成立以来,始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。致力于服务当地经济发展,助力于辖区慈善事业。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 严玉婕 | 女 | 2007-12-03 | 理财顾问 | 2023-08-24 | 本科 | 一般证券业务 | S0190123080059 | 无 | |
2 | 毕峰 | 男 | 2023-08-30 | 机构业务岗 | 2023-08-29 | 硕士研究生 | 一般证券业务 | S0190123080067 | 无 | |
3 | 张家珲 | 男 | 2023-05-30 | 理财顾问 | 2023-05-17 | 硕士研究生 | 一般证券业务 | S0190123050054 | 无 | 无 |
4 | 杨峥 | 男 | 2014-08-14 | 业务一部负责人 | 2023-04-13 | 本科 | 一般证券业务 | S0190123040061 | 无 | |
5 | 徐纲 | 男 | 2009-07-08 | 总经理 | 2021-04-28 | 本科 | 一般证券业务 | S0190118040070 | 无 | |
6 | 路倩 | 女 | 2022-04-18 | 理财顾问 | 2022-04-18 | 本科 | 一般证券业务 | S0190122040091 | 无 | |
7 | 董润泽 | 男 | 2009-05-12 | 业务管理部总监 | 2019-05-24 | 硕士研究生 | 一般证券业务 | S0190119060082 | 无 | |
8 | 李炜 | 男 | 2019-07-07 | 业务一部总经理助理 | 2022-05-12 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0190622050009 | T590838 | |
9 | 张潆樱 | 女 | 2007-07-20 | 业务一部副总经理(主持工作) | 2021-08-20 | 本科 | 一般证券业务 | S0190621080070 | T198951 | |
10 | 毕丽 | 女 | 2013-06-28 | 合规风控岗 | 2018-10-19 | 本科 | 一般证券业务 | S0190118110105 | T264348 | |
11 | 贺平安 | 女 | 2019-08-12 | 综合岗 | 2019-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0190119080042 | T561276 | |
12 | 杨碧莹 | 女 | 2016-09-23 | 综合柜员 | 2021-09-23 | 本科 | 一般证券业务 | S0190121090146 | T280533 | |
13 | 王丽琼 | 女 | 2019-05-04 | 业务四部副总经理(主持工作) | 2019-04-19 | 本科 | 一般证券业务 | S0190119050025 | 无 | |
14 | 于冬蕊 | 女 | 2019-06-23 | 业务支持岗 | 2021-10-23 | 本科 | 一般证券业务 | S0190621070013 | T540158 | |
15 | 姜亚娇 | 女 | 2018-05-07 | 业务支持岗 | 2019-07-12 | 本科 | 一般证券业务 | S0190119080303 | 无 | |
16 | 陈若轩 | 男 | 2022-02-15 | 理财顾问 | 2022-02-10 | 本科 | 一般证券业务 | S0190122020055 | T301739 | |
17 | 孙云 | 女 | 2018-11-21 | 理财顾问 | 2018-10-25 | 本科 | 一般证券业务 | S0190621030026 | 无 | |
18 | 苟陇君 | 男 | 2020-04-20 | 理财顾问 | 2021-08-19 | 本科 | 一般证券业务 | S0190121080224 | 无 | |
19 | 张翔宇 | 男 | 2021-06-24 | 理财顾问 | 2021-08-16 | 本科 | 一般证券业务 | S0190121080230 | 无 | |
20 | 管承佑 | 男 | 2022-01-03 | 理财顾问 | 2021-12-29 | 本科 | 一般证券业务 | S0190121120165 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕玉斌 | 男 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 本科 | S0190422050002 |
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|