国泰君安证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部成立于1997年9月16日,总面积为723平米。拥有完善的交易系统,能确保客户在瞬息万变的市场上运作自如。营业部现有员工21人,具有专业化的财富管理团队,投资顾问6人。营业部依托公司强大优势,具备各类创新业务试点资格,除常规业务外,具备融资融券、转融通、股指期货、新三版、约定式购回、债券质押式国债回购等业务资格。营业部常年定期举办各类君弘会员专题活动、客户沙龙及培训讲座等,由营业部讲师团队为客户讲解市场动态、大势分析、个股推荐及新业务介绍。为客户提供及时丰富、专业实用、有针对性的投资咨询服务,增强客户抵御风险的能力。多年来,营业部一直贯彻“以管理求效益,以服务树品牌,以创新图发展”的经营方针,以脚踏实地的态度面对当下,以“诚信、责任、亲和、专业、创新”的核心价值观仰望未来。依托公司强大的品牌优势和专业的支持服务体系,通过全体员工不断努力服务于陇原大地的广大客户,得到了社会各界的认可,多次获得 “青年文明号”、“优秀营业部”、“投资者教育活动先进营业部”等称号。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张迎新 | 男 | 2007-07-01 | 营业部总经理 | 2023-09-18 | 研究生 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880611040073 | T108272 | F0305161 |
2 | 孙丽萍 | 女 | 2007-07-01 | 合规与风控主管 | 2021-03-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0880117040085 | T064359 | F0237841 |
3 | 高语谦 | 女 | 2016-06-01 | 柜面主管 | 2021-04-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619040021 | 无 | |
4 | 者俊峰 | 男 | 2011-11-01 | 财富管理一部成员、助理客户经理 | 2015-08-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619010033 | 无 | |
5 | 王鹏 | 男 | 2010-01-01 | 财富管理二部成员、投资顾问 | 2014-07-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880614070016 | 无 | |
6 | 郑威 | 男 | 2013-11-01 | 财富管理二部成员、产品专员、助理投资顾问 | 2020-09-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619010031 | 无 | |
7 | 张恺 | 男 | 2017-06-01 | 财富管理一部成员、助理客户经理 | 2017-06-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880117070012 | 无 | |
8 | 惠海军 | 男 | 1993-11-01 | 综合管理部成员、部门经理 | 2012-12-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0880100012803 | 无 | |
9 | 田薪桦 | 女 | 2007-07-01 | 财富管理三部成员、信用业务专员、高级专员 | 2012-12-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880611050042 | T094700 | F0305158 |
10 | 李云雁 | 女 | 2010-01-01 | 综合管理部部门成员、数金专员、高级专员 | 2011-08-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619010034 | 无 | |
11 | 管秀娟 | 女 | 2010-01-01 | 财富管理部三部部门经理、部门经理 | 2010-10-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619020039 | T140882 | F3005249 |
12 | 梁皓 | 女 | 2001-07-01 | 财富管理二部成员、产品专员、投资顾问 | 2010-11-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880611020024 | T038506 | F3012334 |
13 | 段承甫 | 男 | 2010-01-01 | 财富管理二部成员、助理投资顾问 | 2010-12-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880613060010 | T156214 | F3012325 |
14 | 冉旭 | 女 | 2008-11-01 | 财富管理三部成员、衍生业务专员、投资顾问 | 2013-08-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880613060004 | T096223 | F3012341 |
15 | 李敏 | 女 | 1997-05-01 | 财富管理一部成员、业务总监、中级投资顾问 | 2010-11-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880611100005 | T075020 | F3012335 |
16 | 张红 | 女 | 1997-05-01 | 综合管理部部门经理、资深专员 | 2021-03-01 | 大专 | 一般证券业务 | S0880100010690 | T073628 | F0305152 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|