国泰君安证券张掖县府南街营业部于1998年在甘州区成立,是目前张掖市业务范围覆盖最广,实力最为雄厚的证券营业部,也是目前张掖辖区上市券商营业部之一。营业部多年来秉承“以金融服务创造价值”的使命,秉持“诚信、责任、亲和、专业、创新”的核心价值观,坚持以客户为中心,用专业服务为客户创造价值,始终把创新做为营业部发展的动力,视员工为公司生存发展的基石,并积极承担社会责任,努力成为河西金融行业的领跑者。
【主营业务】
证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。
【核心价值观】
诚信、责任、亲和、专业、创新
【受表彰情况】
2013年荣获甘肃辖区证券经营机构2012年“投资者教育先进集体”称号;
2014年荣获甘肃辖区证券经营机构2013年度“先进营业部”称号;
2014年荣获甘肃辖区证券经营机构2013年度“片区最具影响力营业部”称号;
2015年荣获甘肃辖区证券行业2014年度“优秀营业部”称号;
2016年荣获甘肃辖区证券行业2015年“优秀营业部”称号;
2016年荣获张掖市人民政府2015年度“市长金融奖”;
2016年荣获中国人民银行张掖市中心支行《反洗钱法》颁布实施十周年知识竞赛“优秀组织奖”;
2017年荣获甘肃辖区证券行业2016年“优秀证券营业部”称号;
2017年荣获张掖市人民政府2016年度“市长金融奖”;
2018年荣获甘肃辖区证券行业2017年度“行业自律优秀奖”;
2018年荣获甘肃金融团工委2017年度“青年五四奖章集体”称号;
2018年荣获团结奋进奖;
2018年荣获张掖市人民政府2017年度市长金融奖;
2018年荣获上海证券交易所2018年度“投教新锐”百强;
2019年荣获张掖市人民政府2018年度市长金融奖;
2019年荣获中国张掖市甘州区委张掖市甘州区人民政府二0一八年度脱贫攻坚帮扶工作先进企业。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王小东 | 男 | 2009-05-01 | 部门经理 | 2023-09-07 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0880619020034 | 合格 | F3052849 |
2 | 朱晖 | 男 | 2010-03-01 | 营业部总经理 | 2023-09-15 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0880614010020 | 无 | |
3 | 薛静 | 女 | 2019-09-01 | 营运部账户业务员 | 2019-09-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0880119090059 | 无 | |
4 | 李自超 | 男 | 2015-03-10 | 财富中心助理投资顾问 | 2020-05-07 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619020023 | T318755 | F3044073 |
5 | 冉园园 | 女 | 2014-08-04 | 财富中心负责人(投资顾问) | 2020-05-07 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880620050037 | T258003 | F3022134 |
6 | 保鑫 | 男 | 2013-12-01 | 财富中心助理投资顾问 | 2017-12-17 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880617120011 | T255592 | F3021615 |
7 | 温玉轩 | 男 | 2014-02-21 | 财富中心助理投资顾问 | 2020-05-07 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619020033 | T343962 | F3052848 |
8 | 吕源 | 男 | 2010-10-01 | 财富中心投资顾问 | 2013-08-14 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880614010022 | T337661 | F3050633 |
9 | 白鹏 | 男 | 2013-05-01 | 客户服务部专员 | 2019-03-13 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880620050026 | T342745 | F3052845 |
10 | 仙俊杰 | 男 | 2012-11-01 | 财富中心助理投资顾问 | 2020-05-07 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880620060001 | T321151 | F3045440 |
11 | 徐惠君 | 女 | 2010-11-01 | 数金部负责人(投资顾问) | 2010-11-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619010108 | T502809 | F3055484 |
12 | 魏文霞 | 女 | 2010-10-01 | 营运部负责人(合规与风控主管) | 2016-11-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0880111010187 | T344026 | F3052846 |
13 | 祁艳梅 | 女 | 2011-07-01 | 财富中心助理投资顾问 | 2020-09-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880615030013 | T197647 | F0295396 |
14 | 李玮 | 女 | 2010-03-01 | 营业部总经理助理(投资顾问) | 2020-08-01 | 本科 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0880619040025 | T338278 | F3052850 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|