庆阳营业部始建于2000年12月,2009年4月报经中国证监会批准,由原证券服务部转置为证券营业部;因业务发展需要,2019年10月由庆阳市西峰区西大街66号同城迁址至庆阳市西峰区九龙路38号紫峰大厦;营业部现地处市区经济、教育中心地段,交通便利。营业面积600平方米,营业场所宽敞明亮,环境舒适优雅、服务功能齐备、配备现代化的信息推送服务,给客户带来全新体验。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张晓婕 | 女 | 2010-08-01 | 副总经理(主持工作)2020.12 | 2020-12-01 | 本科 | 证券投资顾问 | S0230621090018 | 无 | 无 |
2 | 王海滢 | 男 | 2001-08-01 | 副总经理 2009.01 | 2009-09-01 | 本科 | 证券投资顾问 | S0230611030001 | 无 | T067358 |
3 | 熊小陇 | 男 | 2002-01-01 | 客服总监 2020.03 | 2020-03-01 | 本科 | 证券投资顾问 | S0230612040003 | 无 | 无 |
4 | 谢瑞琦 | 男 | 2008-02-01 | 运营总监 | 2019-12-01 | 大专 | 一般证券业务 | S0230108110622 | 无 | T566219 |
5 | 张欢 | 男 | 2008-03-01 | 投资顾问部经理 2020.03 | 2020-03-01 | 本科 | 证券投资顾问 | S0230612100005 | 无 | T561470 |
6 | 常超 | 男 | 2009-12-01 | 业务运行部经理 2021.03 | 2021-03-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230111120048 | 无 | 无 |
7 | 王凯 | 男 | 2011-09-01 | 营销部经理 2021.08 | 2021-08-01 | 本科 | 证券投资顾问 | S0230614100004 | 无 | T179619 |
8 | 张国恒 | 男 | 2009-02-01 | 信息技术岗 2013.04 | 2013-04-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230111030014 | 无 | 无 |
9 | 刘畅 | 男 | 2016-08-01 | 营销中心 2016.08 | 2016-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230116080031 | 无 | 无 |
10 | 李璞 | 女 | 2018-04-01 | 会计兼风控监理 2021.08 | 2021-08-01 | 本科 | 一般证券业务 | S0230118050014 | 无 | T562436 |
11 | 南茜 | 女 | 2020-08-01 | 运营中心 2020.08 | 2020-08-01 | 大专 | 一般证券业务 | S0230120080024 | 无 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|