招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999)。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有259家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时,以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券兰州庆阳路营业部成立于2009年9月,兰州市城关区东岗西路621号长业金座5层,营业面积达700平方米。营业部地处兰州市中心城区,交通便利,软硬件设施完善,环境高雅舒适,投资服务团队强大。我们将致力于以卓越的金融服务实现客户价值增长,并为成为甘肃地区一流证券营业部的目标而不懈努力。
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 所在岗位 | 上岗时间 | 最高学历 | 证券执业资格证书类别 | 证券执业证书编号 | 期货从业成绩合格证 | 期货从业资格证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许斐 | 女 | 2020-12-01 | 客户经理 | 2023-03-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1090123030042 | ||
2 | 李家豪 | 男 | 2022-08-03 | 财富顾问 | 2022-08-03 | 本科 | 一般证券业务 | S1090122080052 | ||
3 | 马婷婷 | 女 | 2021-07-01 | 财富顾问 | 2021-07-01 | 本科 | 一般证券业务 | S1090121070110 | ||
4 | 李媛媛 | 女 | 2019-11-01 | 客户经理 | 2021-03-01 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090621120040 | ||
5 | 白杨 | 女 | 2017-03-10 | 市场部 | 2021-08-05 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090621080051 | ||
6 | 蔡为汉 | 男 | 2017-07-07 | 市场部 | 2019-03-01 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090621070154 | ||
7 | 宋鹏 | 男 | 2018-01-01 | 客户经理 | 2019-11-08 | 中专 | 一般证券业务 | S1090119120025 | ||
8 | 张涛 | 男 | 2014-04-01 | 营业部副经理 | 2019-12-07 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090621110033 | ||
9 | 魏琴 | 女 | 2009-07-01 | 合规专员 | 本科 | 一般证券业务 | S1090109072172 | |||
10 | 朱博文 | 男 | 2013-04-22 | 电脑维护岗 | 2017-03-08 | 本科 | 一般证券业务 | S1090117090077 | ||
11 | 尹华 | 男 | 2017-03-22 | 柜台业务岗 | 2017-03-07 | 硕士 | 一般证券业务 | S1090117030062 | T544055 | |
12 | 孙莉 | 女 | 2010-06-01 | 市场部 | 2010-06-07 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090620120005 | 无 | |
13 | 李彬 | 男 | 2009-07-01 | 财富顾问 | 2011-06-01 | 本科 | 证券投资咨询(投资顾问) | S1090612020009 | T237831 | |
14 | 李新霞 | 女 | 1994-10-01 | 财务部经理 | 本科 | 一般证券业务 | S1090109082257 | 无 | ||
15 | 何乐育 | 男 | 1992-09-01 | 营业部副经理 | 本科 | 一般证券业务 | S1090117110042 | 无 |
序号 | 姓名 | 性别 | 从业起始时间 | 代理期间 | 最高学历 | 证券执业资格证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许如钦 | 男 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 本科 | S1090423040083 |
2 | 党泽仙 | 女 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 本科 | S1090423040073 |
3 | 陈雪芳 | 女 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 本科 | S1090423030055 |
4 | 张睿学 | 女 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 本科 | S1090422010072 |
5 | 王丹 | 女 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 本科 | S1090422010094 |
6 | 康李红 | 女 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 本科 | S1090420120101 |
7 | 万越 | 男 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 本科 | S1090419040140 |
序号 | 姓名 | 性别 | 代理期间 | 最高学历 | 期货从业成绩合格证 | 登记编号 |
---|